Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 150, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 fjernes Direktion: Allan Axelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 fjernes Navne: SKOVLUND I ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet L. B. Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Stiftere: HOLDINGSELSKABET SKOVLUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 150, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Direktion: Allan Axelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Navne: SKOVLUND I ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet L. B. Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Stiftere: HOLDINGSELSKABET SKOVLUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Vedtægter: 2006-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)