Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Hjelmstedvej 77, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Hjelmstedvej 77, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2006-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FAURCON ApS. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Hjelmstedvej 77, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Hjelmstedvej 77, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i FaurCon ApS og eventuelt andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Vedtægter: 2014-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 fjernes Revisor: PART NORD REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 tilføjes Bibranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2011-12-05)
Den 2011-11-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2011-12-05)
Den 2011-11-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-29 tilføjes Revisor: PART NORD REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Hjelmstedvej 77, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Hjelmstedvej 77, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Hjelmstedvej 77, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Direktion: Torben Gade Faurholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Legale ejere: Kirsten Faurholdt, Torben Gade Faurholdt (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2006-04-28 tilføjes Navne: FAURHOLDT HOLDING ApS (offentliggjort 2006-04-28)
Den 2006-04-28 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Faurholdt, Torben Gade Faurholdt (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2006-04-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Stiftere: Torben Gade Faurholdt, Kirsten Faurholdt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-04-28)
Den 2006-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)