Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllestedet 4, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-10 fjernes Navne: BMK ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Stiftere: Bygg Mark & Kabel i Malmø AB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 fjernes Direktion: Dan Peter Haakan Condrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-07-12)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllestedet 4, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllestedet 4, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-07-20)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllestedet 4, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-07-20)
Den 2006-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 4, 2., 1256 København K (offentliggjort 2006-06-06)
Den 2006-07-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge-mark- og anlægsvirksomhed samt dermed beslægtet aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-20 tilføjes Vedtægter: 2006-07-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-12 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-07-12)
Den 2006-07-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 4, 2., 1256 København K (offentliggjort 2006-06-06)
Den 2006-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 4, 2., 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 4, 2., 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Direktion: Dan Peter Haakan Condrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Navne: BMK ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Stiftere: Bygg Mark & Kabel i Malmø AB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)