Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Karpedam 13, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 fjernes Navne: REFTEC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 fjernes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 fjernes Stiftere: Svend Nielsen, Lars Erik Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 fjernes Direktion: Lars Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2006-07-07)
Den 2007-05-31 tilføjes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karpedam 13, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Karpedam 13, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karpedam 13, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Direktion: Lars Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service af klimatekniske produkter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2006-07-07)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Navne: REFTEC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Stiftere: Svend Nielsen, Lars Erik Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Vedtægter: 2006-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)