Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Binavne | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Direktion: Carsten Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-01 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Legale ejere: I HOUSE GROUP A/S (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Navne: IHG Contractor ApS (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Reelle ejere: Claus Keld Hansen, Carsten Jeppesen (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Stiftere: TYVKÆR ENTREPRENØR ApS, PMBJ HOLDING ApS, JAN SYLVESTERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-26 tilføjes Navne: IHG Contractor ApS (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2015-10-25 fjernes Navne: UPJ ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-26 tilføjes Vedtægter: 2015-10-26 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2015-10-25 fjernes Binavne: IHG Contractor ApS (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-05-11 tilføjes Binavne: IHG Contractor ApS (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-05-11 tilføjes Direktion: Carsten Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2015-05-11 fjernes Direktion: Ulrik Pahrmann Vestergaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2015-05-11 tilføjes Vedtægter: 2015-05-11 (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-05-11 fjernes Bestyrelse: Ulrik Pahrmann Vestergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-15 tilføjes Legale ejere: I HOUSE GROUP A/S (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2014-09-15 tilføjes Reelle ejere: Claus Keld Hansen, Carsten Jeppesen (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-10 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2012-10-10 fjernes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2011-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyvkærvej 25, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-05-27 tilføjes Bestyrelse: Claus Keld Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2011-05-27 fjernes Bestyrelse: Jan Sylvestersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-24 tilføjes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 fjernes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-05-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyvkærvej 25, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyvkærvej 25, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyvkærvej 25, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Sylvestersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Direktion: Ulrik Pahrmann Vestergaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2006-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed herunder jord og kloakarbejde samt forestå dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-01 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-05-24)
Den 2006-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Navne: UPJ ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2006-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Stiftere: TYVKÆR ENTREPRENØR ApS, PMBJ HOLDING ApS, JAN SYLVESTERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2006-04-01 tilføjes Vedtægter: 2006-04-01 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2006-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-22)