Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Ejerskaber | xbrl | ||||
Reelle ejere | Binavne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Revisor | ||||
Formål | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Stiftere | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-12 tilføjes Bestyrelse: Kåre Bo Stolt (formand) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Bestyrelse: Kenneth Douglas Plummer (formand) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-11 fjernes Bestyrelse: Kåre Bo Stolt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 tilføjes Direktion: Peter Christian Kristiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Direktion: Lars Ørnfeldt Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2010-10-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Anerkjendt A/S. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2024-06-28 fjernes Bestyrelse: Katja Lund Schjølin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-28 tilføjes Reelle ejere: Pierro Henri Børge Serena Kruse (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2021-12-27 fjernes Reelle ejere: Pierro Henri Børge Serena Kruse (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-28 tilføjes Binavne: HUMÖR A/S, Anerkjendt A/S (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-11-25 tilføjes Bestyrelse: Katja Lund Schjølin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-29 fjernes Bestyrelse: Knud Hjort-Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-10 tilføjes Direktion: Lars Ørnfeldt Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2019-01-09 fjernes Direktion: Lars Morten Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Bestyrelse: Knud Hjort-Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2018-11-14 fjernes Bestyrelse: Stein Lande (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-11-13 fjernes Bestyrelse: Knud Hjort-Madsen (formand) (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Reelle ejere: Pierro Henri Børge Serena Kruse (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2018-11-14 fjernes Reelle ejere: Per Johansen (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 tilføjes Vedtægter: 2018-11-14 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-05 tilføjes Bestyrelse: Knud Hjort-Madsen (formand) (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2017-01-05 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Jakobsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-04 tilføjes Direktion: Lars Morten Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2017-01-04 fjernes Direktion: Knud Hjort-Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2015-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-05 tilføjes Bestyrelse: Per Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-01 tilføjes Direktion: Knud Hjort-Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-01 fjernes Direktion: Lars Borgensgård Lange (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-30 tilføjes Direktion: Lars Borgensgård Lange (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-30 fjernes Direktion: Thomas Bæch (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Direktion: Thomas Bæch (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-01 fjernes Bestyrelse: Per Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-19 fjernes Bestyrelse: Martin Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-25 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Jakobsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-10 fjernes Direktion: Per Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-08 tilføjes Bestyrelse: Martin Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-08 fjernes Bestyrelse: Geir Utne Berg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, hovedsageligt med textilvarer samt finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Legale ejere: NÜMPH HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2010-10-08 tilføjes Reelle ejere: Per Johansen (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2010-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2010-10-08 tilføjes Vedtægter: 2010-10-08 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ibsvej 1-3, 6000 Kolding (offentliggjort 2008-01-24)
Den 2008-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 37, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2006-06-01)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-07-13 fjernes Stiftere: CONSEPTOR ASA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Stiftere: CONSEPTOR ASA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2006-06-01)
Den 2006-04-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 37, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-08 tilføjes Bestyrelse: Geir Utne Berg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-08 tilføjes Direktion: Per Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-08 tilføjes Navne: NÜMPH A/S (offentliggjort 2006-05-20)
Den 2006-02-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-02-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-08 tilføjes Stiftere: JOHANSEN HOLDING AF 08.02.2006 ApS, CONSEPTOR ASA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-05-20)
Den 2006-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)