Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Osterman Petersen | 24.06.2014 | 26.08.2018 | direktion |
Peter Nørris Dalsgaard | 24.04.2006 | 24.06.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marck André Højbjerg Matthiasen | 24.06.2014 | 09.08.2016 | bestyrelse |
Hans Osterman Petersen | 15.05.2014 | 09.08.2016 | bestyrelse |
Lars Reno Møller | 15.05.2014 | 31.05.2016 | bestyrelse |
Aksel Rene Møller | 15.05.2014 | 31.05.2016 | formand |
Michael Julius Gravgaard | 28.05.2010 | 15.05.2014 | formand |
Hans Osterman Petersen | 28.05.2010 | 10.11.2010 | bestyrelse |
Jan Erik Andersen | 06.02.2008 | 09.08.2016 | bestyrelse |
Anders Vincents Jansen | 06.02.2008 | 28.05.2010 | formand |
Torben Thomasen | 18.09.2006 | 06.02.2008 | bestyrelse |
Ole Walter Knudsen | 18.09.2006 | 06.02.2008 | formand |
Peter Nørris Dalsgaard | 24.04.2006 | 24.06.2014 | bestyrelse |
Niels Bræmer | 24.04.2006 | 06.02.2008 | bestyrelse |
Martin Vagn Andersson Loran | 24.04.2006 | 06.02.2008 | bestyrelse |
Søren Engberg | 24.04.2006 | 06.02.2008 | bestyrelse |
Charlotte Emeke Nørgaard | 24.04.2006 | 18.09.2006 | bestyrelse |