Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolelodden 54, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Direktion: Flemming Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-26 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Legale ejere: Flemming Christensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Navne: HØG CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Reelle ejere: Flemming Christensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Stiftere: Flemming Christensen, Dorte Høg Christensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2006-04-26 sletter virksomheden Ejerskaber: AGILERS ApS. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2022-11-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-10-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-10-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-11 tilføjes Legale ejere: Flemming Christensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2013-10-21 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Revisor: Enevold - førstehjælp & kajak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2007-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2007-09-27 tilføjes Vedtægter: 2007-09-27 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2007-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolelodden 54, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2007-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 133, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 133, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-26 tilføjes Direktion: Flemming Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2006-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2006-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-26 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2006-04-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2006-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2006-04-26 tilføjes Navne: HØG CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2006-04-26 tilføjes Reelle ejere: Flemming Christensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2006-04-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2006-04-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2006-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2006-04-26 tilføjes Revisor: Enevold - førstehjælp & kajak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Stiftere: Flemming Christensen, Dorte Høg Christensen (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2006-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2006-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-14)