Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2006-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MÅGEVEJ 30 A/S. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2020-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HM Service Thyborøn A/S. (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2022-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Solcellepark Høvsøre I/S. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2022-12-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-06 tilføjes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterhavsgade 29, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterhavsgade 29, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterhavsgade 29, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2017-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 26, st., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: henning.chr@mail.dk (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-11-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og produktion og andet hermed efter direktionens skøn beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Legale ejere: Henning Rønn Christensen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2011-11-23 tilføjes Reelle ejere: Henning Rønn Christensen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2011-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 tilføjes Vedtægter: 2011-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-23 fjernes Direktion: Martin Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-23 fjernes Revisor: Bjarne Grauholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 26, st., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 26, st., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 26, st., 7680 Thyborøn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 tilføjes Direktion: Martin Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Navne: HM THYBORØN ApS (offentliggjort 2006-04-25)
Den 2006-04-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Revisor: Bjarne Grauholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Stiftere: Martin Johansen, Henning Rønn Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-04-25)
Den 2006-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)