Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Direktion | Vedtægter | ||||
Binavne | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 tilføjes Legale ejere: Bolloré Logistics (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-08 fjernes Legale ejere: TOUBRO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-07 fjernes Legale ejere: Bolloré Logistics (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-08 fjernes Bestyrelse: Thomas Toubro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-08 fjernes Reelle ejere: Cyrille Bolloré, Thomas Toubro (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 21, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-20 tilføjes Hjemmeside: https://www.bollore-logistics.com/ (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-01 tilføjes Bestyrelse: Christophe Maxime Raphaël Lebrun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-01 fjernes Bestyrelse: Arnould Marie Louis Cottin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Lars Erik Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: Thomas Toubro (direktør) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Sandra Tagand (formand) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: David Smith (formand) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 tilføjes Vedtægter: 2020-10-02 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 tilføjes Binavne: GLOBAL SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 tilføjes Navne: Bolloré Logistics Denmark A/S (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-15 fjernes Navne: GLOBAL SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 tilføjes Vedtægter: 2019-12-16 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 21, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 21, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-25 tilføjes Vedtægter: 2018-05-25 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-23 tilføjes Bestyrelse: David Smith (formand) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2018-01-23 fjernes Bestyrelse: Pia Schou Toubro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-23 tilføjes Legale ejere: Bolloré Logistics, TOUBRO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2018-01-22 fjernes Legale ejere: TOUBRO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-23 tilføjes Reelle ejere: Cyrille Bolloré, Thomas Toubro (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2018-01-22 fjernes Reelle ejere: Thomas Toubro (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 tilføjes Vedtægter: 2018-01-23 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-01 tilføjes Vedtægter: 2017-12-01 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-06-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 21, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vardevej 263, 7100 Vejle (offentliggjort 2014-08-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2013-08-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vardevej 263, 7100 Vejle (offentliggjort 2014-08-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge logistikydelser og yde konsulentbistand til løsning heraf. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 560.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2008-03-06 tilføjes Vedtægter: 2008-03-06 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2006-05-31)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-23 tilføjes Direktion: Thomas Toubro (direktør) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2006-05-23 fjernes Direktion: Poul Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 tilføjes Bestyrelse: Pia Schou Toubro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2006-04-24 tilføjes Direktion: Poul Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2006-05-31)
Den 2006-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Legale ejere: TOUBRO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2006-04-24 tilføjes Navne: GLOBAL SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2006-04-24 tilføjes Reelle ejere: Thomas Toubro (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2006-04-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2006-04-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2006-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-04-24 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Stiftere: TOUBRO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-04-25)
Den 2006-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)