Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Rasmussen | 01.02.2018 | 24.01.2020 | direktør |
Uffe Bak-Aagaard | 01.02.2018 | 24.01.2020 | direktør |
Peter Dahl Jakobsen | 01.03.2017 | 01.02.2018 | direktør |
Klaus Hejlskov Hedegaard | 01.01.2016 | 01.03.2017 | direktør |
Søren Kjær | 15.01.2015 | 01.01.2016 | direktion |
Jørgen Bendsen Poulsen | 14.01.2011 | 15.01.2015 | direktion |
Peter Dahl Jakobsen | 20.04.2006 | 14.01.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Rasmussen | 01.02.2018 | 24.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Kirkegaard Kortbæk | 01.02.2018 | 24.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rasmussen | 01.02.2018 | 24.01.2020 | formand |
Jørgen Bendsen Poulsen | 20.04.2006 | 01.02.2018 | bestyrelse |
Peter Øgaard Pedersen | 20.04.2006 | 01.02.2018 | bestyrelse |
Henrik Heide Ottosen | 20.04.2006 | 01.02.2018 | formand |