Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom, køb og salg af biler, campingvogn og motorcykler, kapitalforvaltning og efter ledelsens opfattelse beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2015-04-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Færøgade 1 ApS. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2015-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ICEPLATE IKAST ApS. (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IT HANDEL & SERVICE ApS. (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: YOUANDME ApS. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2018-03-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Østergade 40 ApS. (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-09-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Biten Invest ApS. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2020-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Familiens Dagbøger ApS. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2021-02-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SGP INVEST ApS. (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Remstrupvej 41, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 35, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-02-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-02-22 tilføjes Vedtægter: 2022-02-22 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-02-22 fjernes Revisor: H. L. Revision, Ikast I/S (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 35, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2017-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 35, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-08-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 35, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Broholmparken 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-11-16 tilføjes Legale ejere: Erik Gjørret Sørensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-11-16 tilføjes Reelle ejere: Erik Gjørret Sørensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2012-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Broholmparken 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2012-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2009-04-08)
Den 2010-10-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-10-14 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2009-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive hotelvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Køb og salg af fast ejendom, samt biler, campingvogn og motorcykler og kapitalforvaltning. (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2009-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Vedtægter: 2009-06-24 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2009-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2009-04-08)
Den 2009-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lind Hovedgade 16, 7400 Herning (offentliggjort 2006-05-19)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-27 tilføjes Navne: EGS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2008-03-05)
Den 2008-02-26 fjernes Navne: LIND HOTEL ApS (offentliggjort 2006-05-19)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-10-23 tilføjes Direktion: Erik Gjørret Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-23 fjernes Direktion: Jens Edvard Piltoft Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-23 tilføjes Revisor: H. L. Revision, Ikast I/S (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2007-10-23 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BORREGAARD & MAAGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-06-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2006-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lind Hovedgade 16, 7400 Herning (offentliggjort 2006-05-19)
Den 2006-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-19 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-04 tilføjes Direktion: Jens Edvard Piltoft Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-04 tilføjes Navne: LIND HOTEL ApS (offentliggjort 2006-05-19)
Den 2006-05-03 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4946 (offentliggjort 2006-04-24)
Den 2006-05-04 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BORREGAARD & MAAGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-18 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4946 (offentliggjort 2006-04-24)
Den 2006-04-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2006-04-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-04-24)
Den 2006-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)