Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Direktion | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagergade 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagergade 4, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2015-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Cloud@Sea IVS. (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-26 tilføjes Kontaktoplysninger: kim@xantic.dk (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-25 fjernes Kontaktoplysninger: bor@xantic.dk (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: PELOKICH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-04-01 fjernes Legale ejere: Jens Lindgren Ipsen, Henrik Saandvig Fløytrup, Steven Chong, Lisbet Staal Guldholt (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Pommergaard (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-03-31 fjernes Legale ejere: PELOKICH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-03-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-03-17 fjernes Direktion: Jens Lindgren Ipsen (direktion) (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-03-17 fjernes Revisor: FKS Revision Registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2017-03-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-06 fjernes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-13 tilføjes Revisor: FKS Revision Registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2014-06-13 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-27 tilføjes Direktion: Jens Lindgren Ipsen (direktion) (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: PELOKICH HOLDING ApS, Jens Lindgren Ipsen, Henrik Saandvig Fløytrup, Steven Chong, Lisbet Staal Guldholt (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-04-01 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2010-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2010-05-03)
Den 2010-03-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel indenfor IT-sektoren samt salg af konsulentydelser af enhver art indenfor samme sektor. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 tilføjes Vedtægter: 2010-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Bestyrelse: Kim Pommergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Direktion: Kim Pommergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Direktion: Bo Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-05-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 fjernes Revisor: NKS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-05-03)
Den 2006-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bor@xantic.dk (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2006-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagergade 4, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2006-04-21 tilføjes Bestyrelse: Kim Pommergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Direktion: Bo Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Navne: XANTIC ApS (offentliggjort 2006-04-24)
Den 2006-04-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-18)
Den 2006-04-21 tilføjes Revisor: NKS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Stiftere: PELOKICH HOLDING ApS, Jim Marius Rasmussen, Jens Lindgren Ipsen, Bo Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-04-24)
Den 2006-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)