Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-06 fjernes Bestyrelse: Ole Christian Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 fjernes Direktion: Bent Brønsbjerg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-06 fjernes Navne: BOB 06 HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 fjernes Stiftere: JON HOLDING ApS, BRØNS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-05)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-21 tilføjes Bestyrelse: Ole Christian Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Direktion: Bent Brønsbjerg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved at besidde aktier, anparter og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Navne: BOB 06 HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Stiftere: JON HOLDING ApS, BRØNS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Vedtægter: 2006-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)