Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 61, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-27 fjernes Direktion: Thomas Wibroe Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-27 fjernes Kontaktoplysninger: gregersen@atwork.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-27 fjernes Navne: AFTER WORK ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 fjernes Stiftere: Camilla Hilbrands (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Vedtægter: 2013-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 fjernes Bestyrelse: Thomas Wibroe Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 61, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 61, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2007-03-19)
Den 2010-09-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-17 tilføjes Bestyrelse: Thomas Wibroe Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-17 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: gregersen@atwork.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 61, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2007-03-19)
Den 2007-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 61, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 61, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 61, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 61, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-20 tilføjes Navne: AFTER WORK ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Direktion: Thomas Wibroe Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Stiftere: Camilla Hilbrands (offentliggjort 2015-02-09)