Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: BKG HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 54, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-10 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes Kontaktoplysninger: pk@comitel.dk (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes Legale ejere: BKG 9+11-13 ApS, BKG 4+14 ApS, Annette Burmeister Ebeling (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-05 fjernes Legale ejere: BKG 5-8 ApS (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-11-06 fjernes Navne: BKG INVEST ApS (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes ObligatoriskEmail: pk@comitel.dk (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes Stiftere: LYKSBORG HOLDING ApS, BKG 9+11-13 ApS, BKG 5-8 ApS, BKG 4+14 ApS (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 54, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-01-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-15 fjernes Direktion: Peer Kølendorf (direktør) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-29 tilføjes Legale ejere: Annette Burmeister Ebeling (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2017-04-25 fjernes Legale ejere: LYKSBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: pk@comitel.dk (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2015-06-11 tilføjes ObligatoriskEmail: pk@comitel.dk (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2015-06-11 tilføjes Vedtægter: 2015-06-11 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2015-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-27 tilføjes Direktion: Peer Kølendorf (direktør) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-05-27 fjernes Direktion: Morten Stadil (adm. dir) (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2012-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2012-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 24, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 24, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-10 tilføjes Direktion: Morten Stadil (adm. dir) (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2006-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-10 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-04-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-04-10 tilføjes Legale ejere: LYKSBORG HOLDING ApS, BKG 5-8 ApS, BKG 9+11-13 ApS, BKG 4+14 ApS (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2006-04-10 tilføjes Navne: BKG INVEST ApS (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-04-10 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-04-10 tilføjes Stiftere: LYKSBORG HOLDING ApS, BKG 9+11-13 ApS, BKG 5-8 ApS, BKG 4+14 ApS (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2006-04-10 tilføjes Vedtægter: 2006-04-10 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-22)