Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 29, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2006-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AFFINADERIET ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2021-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 137, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 137, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2017-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed samt eje aktier/anparter i andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Vedtægter: 2014-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 fjernes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2012-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 16, 5. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2011-04-26)
Den 2011-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 16, 5. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2011-04-26)
Den 2011-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Egilsgade 22, 2300 København S (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egilsgade 22, 2300 København S (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2007-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jakob Dannefærds Vej 6, 1973 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jakob Dannefærds Vej 6, 1973 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-28 tilføjes Direktion: Dennis Sodelius Lindberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Legale ejere: Dennis Sodelius Lindberg (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2006-03-28 tilføjes Navne: NYIDEAS HOLDING ApS (offentliggjort 2006-04-19)
Den 2006-03-28 tilføjes Reelle ejere: Dennis Sodelius Lindberg (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2006-03-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Stiftere: Dennis Sodelius Lindberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-04-19)
Den 2006-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)