Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 17, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Bestyrelse: Sven Tue Strange (formand) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Direktion: Pernille Thiele (direktør) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-01 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Legale ejere: PERNILLE THIELE HOLDING A/S (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Navne: PERNILLE T A/S (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Reelle ejere: Pernille Thiele (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 17, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2020-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshavns Kanal 12, 6., 1406 København K (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2018-09-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2018-09-25 tilføjes Vedtægter: 2018-09-25 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2018-09-25 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2017-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshavns Kanal 12, 6., 1406 København K (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2017-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 17, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 17, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 159, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-06-18 tilføjes Bestyrelse: Frederik Anton Thiele (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2010-06-18 fjernes Bestyrelse: Inge Merethe Aarup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-05 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2008-03-05 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er detailhandel, herunder salg af kunsthåndværk samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2007-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2007-02-08 tilføjes Vedtægter: 2007-02-08 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 159, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 159, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2006-11-10 tilføjes Legale ejere: PERNILLE THIELE HOLDING A/S (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2006-11-10 tilføjes Reelle ejere: Pernille Thiele (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2006-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 159, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2006-09-01 tilføjes Bestyrelse: Inge Merethe Aarup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-01 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-01 tilføjes Direktion: Pernille Thiele (direktør) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2006-09-01 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2006-09-01 tilføjes Navne: PERNILLE T A/S (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 fjernes Navne: VICH 8891 A/S (offentliggjort 2006-04-18)
Den 2006-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2006-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-01 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2006-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2006-04-01 tilføjes Navne: VICH 8891 A/S (offentliggjort 2006-04-18)
Den 2006-04-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2006-04-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2006-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2006-04-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2006-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2006-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-23)