Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hvidhvask | ||||
Formål | Hovedbranche | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storhaven 7, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Storhaven 7, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storhaven 7, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 34, 3. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-09 tilføjes Kontaktoplysninger: jhs@linderoth-sorensen.dk (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-05 tilføjes Direktion: Per Moesgaard (direktør) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-05 tilføjes Vedtægter: 2022-10-05 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-28 tilføjes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2019-11-01 fjernes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-26 tilføjes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-04-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 34, 3. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2016-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2013-03-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2012-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 52, 7100 Vejle (offentliggjort 2009-09-17)
Den 2009-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 52, 7100 Vejle (offentliggjort 2009-09-17)
Den 2009-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 52, 7100 Vejle (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2008-11-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-26 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og udlejning af fast ejendom, samt anden virksomhed, der har en forretningsmæssig sammenhæng hermed, herunder finansielle instrumenter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2008-03-13 tilføjes Vedtægter: 2008-03-13 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-10-11)
Den 2007-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 52, 7100 Vejle (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmebakken 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-11-01 tilføjes Direktion: Jørgen Helvig Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-01 fjernes Direktion: Per Moesgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-01 tilføjes Navne: INVEST 06 ApS (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-10-31 fjernes Navne: PM INVEST 06 ApS (offentliggjort 2006-05-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmebakken 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmebakken 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-10-11)
Den 2006-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmebakken 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-04 tilføjes Direktion: Per Moesgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Legale ejere: VILS 05 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Navne: PM INVEST 06 ApS (offentliggjort 2006-05-02)
Den 2006-04-04 tilføjes Reelle ejere: Per Moesgaard, Kirsten Haustrup Linderoth, Jørgen Helvig Sørensen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2006-04-04 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-04-04 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Stiftere: VILS 05 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-02)
Den 2006-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)