Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2006-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: SUPERLIGHT ApS. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2015-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DK-Bilsalg ApS. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2019-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 70, 5. tv., 1408 København K (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-12 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Legale ejere: Simon Berg Krogh (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Navne: SIMON KROGH HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Stiftere: Simon Berg Krogh (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-10-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-19 Statstidende Dekret
Den 2019-01-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Simon Berg Krogh (direktion) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2011-12-20 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 70, 5. tv., 1408 København K (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Direktion: Simon Berg Krogh (direktion) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2006-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt investering, handel og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-12 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Legale ejere: Simon Berg Krogh (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Navne: SIMON KROGH HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 tilføjes Stiftere: Simon Berg Krogh (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2006-04-12 tilføjes Vedtægter: 2006-04-12 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)