Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Hald Kimø | 01.10.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alice Judy Lotinga | 28.12.2012 | 01.10.2023 | direktør |
Torben Lund Larsen | 24.09.2007 | 28.12.2012 | direktør |
Lars Georg Brandt | 04.04.2006 | 24.09.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Hald Kimø | 01.11.2022 | 09.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ib Jansholt | 27.11.2019 | 09.01.2024 | formand |
Mads Heinrich Roepstorff | 27.11.2019 | 25.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tonny Orloff | 27.11.2019 | 01.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bo Christensen | 11.09.2019 | 09.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mads Heinrich Roepstorff | 11.09.2019 | 26.11.2019 | formand |
Niels Hald | 28.12.2012 | 11.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Alice Judy Lotinga | 24.09.2007 | 27.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Torben Lund Larsen | 24.09.2007 | 28.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Torben Hald Kimø | 04.04.2006 | 11.09.2019 | formand |
Lars Georg Brandt | 04.04.2006 | 24.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Michael Ege Christensen | 04.04.2006 | 24.09.2007 | bestyrelsesmedlem |