Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Græsvang 8, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 fjernes Navne: K. SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 fjernes Stiftere: Kirsten Vesth Marker (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Direktion: Kirsten Vesth Marker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-07 fjernes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsvang 8, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-10 tilføjes Direktion: Kirsten Vesth Marker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Navne: K. SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Stiftere: Kirsten Vesth Marker (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Vedtægter: 2006-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)