Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2006-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BYGGE OG FINANS A/S AF 1.4.1964. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-01 fjernes Revisor: Revi-Invest A/S (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-17 tilføjes Bestyrelse: Steen Burchardt Nielsen (formand) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2014-02-16 fjernes Bestyrelse: Steen Burchardt Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-07-01 tilføjes Bestyrelse: Hanne Bodil Burchardt Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Bestyrelse: Robert Benno Burchardt Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 tilføjes Bestyrelse: Anne-Grete Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Bestyrelse: Carsten Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 39, 9500 Hobro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 39, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 39, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 tilføjes Bestyrelse: Carsten Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Formål: Fondens formål er at yde støtte til alment velgørende formål i Danmark, herunder særligt Hobro Sygehus, Julemærkehjemmene, Den Katolske Kirke i Randers og frilandsmuseet "Fyrkat". At yde støtte til restaurering af bevaringsværdige bygninger samt erhvervelse og besiddelse af fast ejendom med fredede og naturskønne jordtilliggender. At eje det i Danmark registrerede aktieselskab Bygge & Finans A/S af 1. april 1964, CVRnr. 2420 7293. At yde understøttelse, herunder i form af livrente, til personer, der i en periode på ikke under 20 år har bidraget til udviklingen og driften af Bygge & Finans A/S af 1. april 1964, såfremt disse ansøger herom, og i det omfang bestyrelen finder ansøgningen berettiget og ansøgeren værdig til at modtage støtte fra fonden. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 43.307.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Navne: ROBERT BENNO BURCHARDT NIELSENS ALMEN VELGØRENDE FOND ANNO 2006 (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2006-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-03-22 tilføjes Revisor: Revi-Invest A/S (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2006-03-22 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand sammen med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Vedtægter: 2006-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2006-06-27)
Den 2006-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)