Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bibranche |
Den 2020-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Højeløkkevej 20, 5690 Tommerup (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-19 fjernes Interessenter: Kaj Henry Heireth Levorsen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-19 fjernes Navne: Kaj Levorsen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-19 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højeløkkevej 20, 5690 Tommerup (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højeløkkevej 20, 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højeløkkevej 20, 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Interessenter: Kaj Henry Heireth Levorsen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: Kaj Levorsen (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-11-23)