Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Revisor | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-28 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-10-01 tilføjes Legale ejere: Marianne Vindum Kolenda (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-01 fjernes Legale ejere: Ole Bjørvig Pedersen (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-01 tilføjes Reelle ejere: Marianne Vindum Kolenda (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-01 fjernes Reelle ejere: Ole Bjørvig Pedersen (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: Marianne Vindum Kolenda (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: Marianne Vindum Kolenda (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 tilføjes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2018-10-25 fjernes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 7, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handels-, investerings- projekudviklings-, finansierings-, formidlings- og konsulentvirksomhed, blandt andet inden for fast ejendom og IT-virksomhed m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-02 tilføjes Vedtægter: 2010-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-04-26)
Den 2006-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 7, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2006-04-05 tilføjes Direktion: Marianne Vindum Kolenda (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-05 fjernes Direktion: Marianne Vindum Kolenda (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-04-26)
Den 2006-04-05 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET AF 01.02.2001 ApS (offentliggjort 2006-04-07)
Den 2006-04-05 tilføjes Legale ejere: Marianne Vindum Kolenda, Ole Bjørvig Pedersen (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-04-05 tilføjes Navne: K/S ÅBOULEVARDEN 32, ÅRHUS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Reelle ejere: Marianne Vindum Kolenda, Ole Bjørvig Pedersen (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2006-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-04-05 tilføjes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2006-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2006-04-07)
Den 2006-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)