Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 11, 9670 Løgstør (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-03 fjernes Navne: LYNX HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Stiftere: Jacob Hjortshøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Bestyrelse: Hans Åke Lennart Frederiksson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Direktion: Jens Ebbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-28 fjernes Bestyrelse: James Robert Codling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-21 tilføjes Direktion: David John Williams (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-21 fjernes Direktion: John Henry Roger Foldes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 tilføjes Bestyrelse: James Robert Codling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Bestyrelse: Axel Eckhardt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er i ind- og udland at udøve virksomhed bestående i industri og handel, herunder fabrikation og salg af præ-isolerede fjernvarmerør, teknisk og kommerciel rådgivning, transport, investering i førnævnte aktiviteter, herunder ydelse af koncerninterne lån, samt at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed, direkte eller som holdingselskab, herunder ydelser af management- og konsulentydelser til direkte og indirekte ejede koncernselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 tilføjes Vedtægter: 2012-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-12 fjernes Direktion: Ole Arenfeldt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Direktion: John Henry Roger Foldes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Direktion: Frank Ganner Bech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-12 tilføjes Direktion: Ole Arenfeldt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Direktion: Preben Tolstrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 677.068.492,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Hugh Colin Fearn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Bestyrelse: Ole Ejner Viggo Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 676.568.492,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-29 tilføjes Direktion: Claus Brun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-30 tilføjes Bestyrelse: Mikael Vilhelm Sjögren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 676.468.492,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 651.468.492,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bestyrelse: Axel Eckhardt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 fjernes Bestyrelse: Matthew William Lyons (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Direktion: Kristian Haldrup Overgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 650.776.182,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 11, 9670 Løgstør (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-07 tilføjes Direktion: Preben Tolstrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 fjernes Direktion: Matthew William Lyons (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 fjernes Bestyrelse: Matthew William Lyons (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 171.872.247,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Bestyrelse: Ole Ejner Viggo Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 fjernes Bestyrelse: Jacob Hjortshøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 169.564.557,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 53.164.557,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Navne: LYNX HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-06-26 fjernes Navne: LYNX HOLDING A/S (offentliggjort 2006-04-07)
Den 2006-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-06-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-04-07)
Den 2006-04-07 tilføjes Bestyrelse: Matthew William Lyons (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Bestyrelse: Jacob Hjortshøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-06 tilføjes Direktion: Matthew William Lyons (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Navne: LYNX HOLDING A/S (offentliggjort 2006-04-07)
Den 2006-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Stiftere: Jacob Hjortshøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-04-07)
Den 2006-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)