Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gitte Charlotte Enevoldsen | 03.12.2020 | 15.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Brøchner Enevoldsen | 03.12.2020 | 15.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Katja Brøchner Enevoldsen | 03.12.2020 | 15.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nicki Brøchner Enevoldsen | 03.12.2020 | 15.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Brian Pihl Enevoldsen | 03.12.2020 | 15.01.2024 | formand |
Hans Henning Vestergaard | 30.08.2011 | 08.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henning Assersen | 30.11.2010 | 03.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Assersen | 30.11.2010 | 03.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Assersen | 30.11.2010 | 03.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Helle Johansen | 30.11.2010 | 03.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ib Thrane | 30.11.2010 | 08.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jørn Assersen | 12.10.2009 | 03.12.2020 | formand |
Michael Knudsen | 12.10.2009 | 30.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Søren Vestergaard | 07.10.2008 | 12.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Charlotte Enevoldsen | 07.10.2008 | 12.10.2009 | formand |
Kurt Brøchner Enevoldsen | 07.04.2006 | 15.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Helle Gaarslev Brøgger | 07.04.2006 | 07.10.2008 | bestyrelsesmedlem |