Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-04-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-04-29 fjernes Revisor: Revision Horsens registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korundvej 34, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-04 tilføjes Direktion: Jørgen Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og finansiering herunder indgåelse af forretninger på de finansielle markeder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Legale ejere: IJJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2006-04-04 tilføjes Navne: IJJ INVEST ApS (offentliggjort 2006-04-06)
Den 2006-04-04 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Johansen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2006-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2006-04-04 tilføjes Revisor: Revision Horsens registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2006-04-04 tilføjes Stiftere: IJJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Vedtægter: 2006-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-04-06)
Den 2006-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)