Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ro's Torv 1, 2., 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Direktion: Dann Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-06 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Kontaktoplysninger: info@realadmin.dk (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Legale ejere: Dann Sørensen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Navne: HETON II ApS (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Reelle ejere: Dann Sørensen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Stiftere: Dann Sørensen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-09-14 tilføjes Direktion: Dann Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-09-14 fjernes Direktion: Tonni Emanuel Dann Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ro's Torv 1, 2., 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 58, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-10-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 58, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2016-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 58, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@realadmin.dk (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2016-01-27 fjernes Kontaktoplysninger: lejkon@lejkon.dk (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2014-01-06 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 58, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2010-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 22, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2009-09-22)
Den 2009-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 22, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2009-09-22)
Den 2009-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmelev Bygade 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2008-07-30)
Den 2009-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: lejkon@lejkon.dk (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2009-03-29 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-29 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmelev Bygade 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2008-07-30)
Den 2008-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Den Stores Vej 35, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-04 tilføjes Legale ejere: Dann Sørensen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-06-04 tilføjes Reelle ejere: Dann Sørensen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Den Stores Vej 35, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-06 tilføjes Direktion: Tonni Emanuel Dann Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2006-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at drive handel, produktion og investering og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virk som hed. (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-06 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Navne: HETON II ApS (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS, LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Stiftere: Dann Sørensen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Vedtægter: 2006-04-06 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-08)