Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-05-15 fjernes Binavne: RUIGROK ApS, FINNBARR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 149, 3. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2006-05-11 fjernes Direktion: Finnbarr Charles Carroll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-11 fjernes Navne: TIR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-11 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Stiftere: Finnbarr Charles Carroll, Andreas Madariaga Ruigrok (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 149, 3. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2006-03-24 tilføjes Binavne: RUIGROK ApS, FINNBARR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Direktion: Finnbarr Charles Carroll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Navne: TIR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Stiftere: Finnbarr Charles Carroll, Andreas Madariaga Ruigrok (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Vedtægter: 2006-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)