Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 10, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 10, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: pl@mpli.dk (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2014-04-18 tilføjes Bestyrelse: Kitta Lykke Lawton (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investerer i selskaber, ejendomme og værdipapirer og øvrige aktiver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-20 tilføjes Vedtægter: 2013-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Bestyrelse: Merete Liff Lene Møllevang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-21 fjernes Revisor: RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Bestyrelse: Margit Højgaard Lindegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 10, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2008-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 69, 8721 Daugård (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 tilføjes Bestyrelse: Merete Liff Lene Møllevang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 fjernes Bestyrelse: Birger Møllevang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Revisor: RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Daugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Pasch Albertsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Direktion: Peter Lindegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 fjernes Direktion: Birger Møllevang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Daugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 69, 8721 Daugård (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 69, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 69, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 tilføjes Bestyrelse: Birger Møllevang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Direktion: Birger Møllevang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 201.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Legale ejere: FAMLINDEGAARD HOLDING ApS, Knud Erik Pasch Albertsen, SISU INVEST ApS (offentliggjort 2017-07-29)
Den 2006-03-01 tilføjes Navne: MILD INVEST ApS (offentliggjort 2006-04-28)
Den 2006-03-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Lindegaard, Birger Møllevang, Knud Erik Pasch Albertsen (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2006-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Stiftere: SISU INVEST ApS, Peter Lindegaard, Margit Højgaard Lindegaard, Knud Erik Pasch Albertsen, Ingerlise Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-04-28)
Den 2006-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)