Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2009-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeløkken 5, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-11 fjernes Bestyrelse: Anne Strømkjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Direktion: Martin Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-11 fjernes Navne: DANISH SPORTS FESTIVAL BOXES ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Revisor: Lilly Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Stiftere: Tine Kærsaa, Martin Andersen, Henrik Aarøe Rasmussen, Anne Strømkjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af stævnebokse til alle forskellige discipliner i ridesporten ved stævner eller arrangementer samt ved hingste- og hoppekåringer, der foregår indenfor de forskellige avlsforbund, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 875.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af hele bestyrelsen eller af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 tilføjes Vedtægter: 2008-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2006-05-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeløkken 5, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Bestyrelse: Anne Strømkjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Direktion: Martin Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2006-05-15)
Den 2006-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Navne: DANISH SPORTS FESTIVAL BOXES ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Revisor: Lilly Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Stiftere: Tine Kærsaa, Martin Andersen, Henrik Aarøe Rasmussen, Anne Strømkjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)