Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-08 fjernes Bestyrelse: Dan Ingemann Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 fjernes Direktion: Jens Damgaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-08 fjernes Navne: UDVIKLINGSSELSKABET RUDERSDAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, 2300 København S (offentliggjort 2006-08-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, 2300 København S (offentliggjort 2006-08-10)
Den 2006-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 7, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-04-06)
Den 2006-07-31 tilføjes Bestyrelse: Hans-Henrik Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-31 fjernes Bestyrelse: Tomas Ørnhof (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsudvikling, handel, rådgivning og service og dertil knyttet virksomhed samt finansiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-31 tilføjes Vedtægter: 2006-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-31 fjernes Direktion: Jens Glindorf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 7, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-04-06)
Den 2006-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-06 tilføjes Bestyrelse: Tomas Ørnhof (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Direktion: Jens Glindorf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Navne: UDVIKLINGSSELSKABET RUDERSDAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 fjernes Navne: VICH 8806 A/S (offentliggjort 2006-04-04)
Den 2006-04-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: VICH 8806 A/S (offentliggjort 2006-04-04)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)