Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2014-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DELTAPIX ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, udøve ejerbeføjelser og drive formueforvaltning i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Vedtægter: 2013-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordager 22, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordager 22, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordager 22, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-03 tilføjes Direktion: Steen Esmann Ørsted Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Legale ejere: Steen Esmann Ørsted Andersen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-04-03 tilføjes Navne: ØRSTED JENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2006-04-04)
Den 2006-04-03 tilføjes Reelle ejere: Steen Esmann Ørsted Andersen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2006-04-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Stiftere: Steen Esmann Ørsted Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-04-04)
Den 2006-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)