Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: AIR CONNECTION ApS. (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2006-04-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØRGAARD EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2011-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AIR CONNECTION ØST ApS. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2013-11-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØRGAARD INVEST ApS. (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ørgaard Ejendomsselskab Øst ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-20 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 fjernes Revisor: 3 PLUS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2009-12-18)
Den 2009-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyvej 27, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Direktion: Allan Ørgaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede selskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Legale ejere: Allan Ørgaard Kristensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2006-03-31 tilføjes Navne: ØRGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2006-04-04)
Den 2006-03-31 tilføjes Reelle ejere: Allan Ørgaard Kristensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2006-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-03-31 tilføjes Revisor: 3 PLUS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Stiftere: Allan Ørgaard Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Vedtægter: 2006-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-04-04)
Den 2006-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)