Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Birgitte Elver Schrøder Jørgensen | 01.04.2006 | |
Bo Elver Jørgensen | 01.04.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BIS Consult Aps (CVR 41838396) | NORMAL | 28.10.2020 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
SYSTEMHOSTING A/S (CVR 25814606) | OPLØSTEFTERFUSION | 01.07.2013 | 31.01.2016 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
ELVAR EJENDOMME ApS (CVR 29443270) | NORMAL | 01.04.2006 | 30.06.2018 | 100,00% | 100,00% |