Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hortensiavej 18, 1857 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Hjemmeside: www.frontal.dk (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Kontaktoplysninger: per@frontal.dk (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Legale ejere: FRONTAL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Navne: FRONTAL ApS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Reelle ejere: Per Claus Henriksen (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Stiftere: Per Claus Henriksen (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-04-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-02-13 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-09-11 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2018-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2018-08-26 fjernes Direktion: Per Claus Henriksen (direktion) (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hortensiavej 18, 1857 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2016-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 13, 2., 1471 København K (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Hjemmeside: www.frontal.dk (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2016-08-12 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2016-08-11 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Per Claus Henriksen (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2016-08-12 tilføjes Vedtægter: 2016-08-12 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-24 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 13, 2., 1471 København K (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2011-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 10, 3., 1208 København K (offentliggjort 2009-01-29)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-28 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 10, 3., 1208 København K (offentliggjort 2009-01-29)
Den 2009-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Forhåbningsholms Alle 5, 1904 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salg- og marketingsaktiviteter- rådgivende såvel som udførende - samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2008-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2008-12-01 tilføjes Vedtægter: 2008-12-01 (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-10 tilføjes Legale ejere: FRONTAL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2006-11-10 tilføjes Reelle ejere: Per Claus Henriksen (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: per@frontal.dk (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2006-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forhåbningsholms Alle 5, 1904 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-29 tilføjes Direktion: Per Claus Henriksen (direktion) (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2006-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2006-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2006-03-29 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2006-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2006-03-29 tilføjes Navne: FRONTAL ApS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2006-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2006-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2006-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2006-03-29 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Stiftere: Per Claus Henriksen (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2006-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2006-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-26)