Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 tilføjes Vedtægter: 2023-01-13 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2006-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: AD DANMARK A/S. (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-03-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Vestjyske Erhvervsejendomme A/S. (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Simonsen Rentalis ApS. (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2023-01-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-10-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 tilføjes Vedtægter: 2014-02-24 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2014-02-24 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-12-10)
Den 2010-12-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnolievej 108, 6880 Tarm (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnolievej 108, 6880 Tarm (offentliggjort 2006-05-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnolievej 108, 6880 Tarm (offentliggjort 2006-05-22)
Den 2006-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Direktion: Kim Simonsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-22 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-22 tilføjes Navne: KS HOLDING, TARM ApS (offentliggjort 2006-05-22)
Den 2006-05-21 fjernes Navne: VICH 8876 ApS (offentliggjort 2006-04-04)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Legale ejere: Kim Simonsen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2006-04-01 tilføjes Navne: VICH 8876 ApS (offentliggjort 2006-04-04)
Den 2006-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Simonsen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2006-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2006-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2006-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-04-04)
Den 2006-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)