Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peder Christian Engelbrecht Pedersen | 04.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Eddie Bützow Holstebro | 04.07.2023 | formand |
Michael Østerlund Madsen | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Christensen | 06.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eddie Bützow Holstebro | 27.04.2009 | 03.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peder Christian Engelbrecht Pedersen | 06.12.2006 | 03.07.2023 | formand |
Birger Christensen | 06.12.2006 | 06.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Kjærsgaard-Rasmussen | 06.12.2006 | 27.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Andreasen | 31.03.2006 | 06.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Kim Petersen | 31.03.2006 | 06.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gorm Nielsen | 31.03.2006 | 06.12.2006 | bestyrelsesmedlem |