Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkrogs Strandvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-05-21)
Den 2022-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kantorparken 24, 3. th., 8240 Risskov (offentliggjort 2022-05-21)
Den 2022-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: martin@storkholm.eu (offentliggjort 2022-05-21)
Den 2022-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@marinvent.dk (offentliggjort 2022-05-21)
Den 2022-05-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kantorparken 24, 3. th., 8240 Risskov (offentliggjort 2022-05-21)
Den 2017-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 38, 8240 Risskov (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Martin Storkholm Nielsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: MOGENS NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Storkholm Nielsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@marinvent.dk (offentliggjort 2022-05-21)
Den 2016-09-07 tilføjes Bibranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-07 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-07 tilføjes Direktion: Martin Storkholm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-07 fjernes Direktion: Mogens Rosenfeldt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion, udvikling, handel og investering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Vedtægter: 2013-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-05-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2007-03-05)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2007-03-05)
Den 2006-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 38, 8240 Risskov (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2006-03-29 tilføjes Direktion: Mogens Rosenfeldt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Legale ejere: MOGENS NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2006-03-29 tilføjes Navne: MARINVENT ApS (offentliggjort 2006-03-31)
Den 2006-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Stiftere: MOGENS NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-03-31)
Den 2006-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)