Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadstrup 7, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Direktion: Torben Stadager Knudsen (direktion) (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-28 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af luftfartøjer (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Legale ejere: Torben Stadager Knudsen (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Navne: AIR FINANS ApS (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Stiftere: Torben Stadager Knudsen (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2008-07-01 tilføjes Legale ejere: Torben Stadager Knudsen (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af luftfartøjer (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af luftfartøjer (offentliggjort 2006-04-21)
Den 2007-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2007-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2007-12-13 tilføjes Vedtægter: 2007-12-13 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2007-12-13 fjernes Revisor: Hans Christian Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadstrup 7, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadstrup 7, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-07 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af luftfartøjer (offentliggjort 2006-04-21)
Den 2006-04-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadstrup 7, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-28 tilføjes Direktion: Torben Stadager Knudsen (direktion) (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2006-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2006-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-28 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2006-03-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2006-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2006-03-28 tilføjes Navne: AIR FINANS ApS (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2006-03-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2006-03-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2006-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2006-03-28 tilføjes Revisor: Hans Christian Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Stiftere: Torben Stadager Knudsen (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2006-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2006-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-06)