Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Søfrydvej 10, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Direktion: Peter Nielsen (direktion) (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Legale ejere: P. NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Navne: ESTATE INVEST UDVIKLING ApS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Reelle ejere: Peter Nielsen (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Stiftere: Simon Sellers, P. NIELSEN HOLDING ApS, Johnny Jensen (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2019-11-22 tilføjes Legale ejere: P. NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2019-11-22 fjernes Legale ejere: Simon Sellers, Johnny Jensen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-21 fjernes Legale ejere: P. NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-22 tilføjes Reelle ejere: Peter Nielsen (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2019-11-21 fjernes Reelle ejere: Peter Nielsen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-15 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-03-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2007-08-01)
Den 2007-05-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Revisor: N & V ROYAL ApS Statsautoriseret Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søfrydvej 10, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søfrydvej 10, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søfrydvej 10, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Direktion: Peter Nielsen (direktion) (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2007-08-01)
Den 2006-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Legale ejere: P. NIELSEN HOLDING ApS, Simon Sellers, Johnny Jensen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2006-03-31 tilføjes Navne: ESTATE INVEST UDVIKLING ApS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Reelle ejere: Peter Nielsen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2006-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Revisor: N & V ROYAL ApS Statsautoriseret Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Stiftere: Simon Sellers, P. NIELSEN HOLDING ApS, Johnny Jensen, B. NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 fjernes Stiftere: B. NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Vedtægter: 2006-03-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2006-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-13)