Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornemansgade 1, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 40, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: GLOBAL TIMBER A/S. (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: GT Group ApS. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2023-08-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 40, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2021-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 40, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 40, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 11, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-08-25 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: Peter-baek@hotmail.com (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 tilføjes Direktion: Peter Bæk (direktør) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 tilføjes Vedtægter: 2021-08-24 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-22 fjernes Direktion: Peter Bæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-01-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-01-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2017-01-11 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 11, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2016-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansgade 32, 5. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansgade 32, 5. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2013-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Elverdalsvej 63, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2009-04-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elverdalsvej 63, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-27 tilføjes Direktion: Peter Bæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i selskaber eller at drive anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Legale ejere: Peter Bæk (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Navne: PETER BÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2006-03-31)
Den 2006-03-27 tilføjes Reelle ejere: Peter Bæk (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2006-03-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Stiftere: Peter Bæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2006-03-27 tilføjes Vedtægter: 2006-03-27 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2006-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-03-31)
Den 2006-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-22)