Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingevej 23, 2830 Virum (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-30 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Kontaktoplysninger: lom@compare-support.dk (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Legale ejere: Lone Mikkelsen (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Navne: JUJOKA INVEST ApS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Reelle ejere: Lone Mikkelsen (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Stiftere: Julie Rolighed Lauridsen, Jonas Møllgaard Mikkelsen (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-10-06 Statstidende Dekret
Den 2023-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Kim Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2017-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-02 tilføjes Vedtægter: 2017-06-02 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2017-06-02 fjernes Revisor: Grønborg Revision V/Steffen Grønborg (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved bygge- og entreprenørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2015-05-06 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2015-05-05 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-06 tilføjes Vedtægter: 2015-05-06 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2014-05-26 tilføjes Legale ejere: Lone Mikkelsen (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2014-05-26 tilføjes Reelle ejere: Lone Mikkelsen (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2013-10-01 tilføjes Direktion: Kim Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2013-10-01 fjernes Direktion: Lone Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingevej 23, 2830 Virum (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2013-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2012-08-01)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2012-08-01)
Den 2012-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 16, st. th., 1300 København K (offentliggjort 2011-07-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-07 tilføjes Revisor: Grønborg Revision V/Steffen Grønborg (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-22 fjernes Revisor: TOLDBODENS REVISION & REGNSKAB, REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 tilføjes Revisor: TOLDBODENS REVISION & REGNSKAB, REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 16, st. th., 1300 København K (offentliggjort 2011-07-15)
Den 2011-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-07-14 tilføjes Direktion: Lone Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-14 fjernes Direktion: Kim Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2011-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2011-07-14 tilføjes Vedtægter: 2011-07-14 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2011-07-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BENNY JENSEN ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2011-04-30 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2010-07-19 tilføjes Direktion: Kim Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-19 fjernes Direktion: Jonas Møllgaard Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2006-04-10)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-21 tilføjes Direktion: Kasper Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Direktion: Jonas Møllgaard Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-30 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2006-04-10)
Den 2006-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Kontaktoplysninger: lom@compare-support.dk (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Navne: JUJOKA INVEST ApS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2006-03-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BENNY JENSEN ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-30 tilføjes Stiftere: Julie Rolighed Lauridsen, Jonas Møllgaard Mikkelsen (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)