Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sanjay Kumar Sehgal | 15.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Henrik Horsted Eriksen | 24.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
John Riis Mortensen | 24.08.2012 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Duncan Moore | 24.08.2012 | 15.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Torben Vilsgaard | 01.06.2011 | 24.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Peter Buhl | 31.12.2008 | 15.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Torben Brøgger-Mikkelsen | 08.02.2006 | 24.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Steen Bagger-Sørensen | 08.02.2006 | 24.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Claus Bagger-Sørensen | 08.02.2006 | 24.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Holger Bagger-Sørensen | 08.02.2006 | 24.08.2012 | formand |
Ole Lund | 08.02.2006 | 01.06.2011 | bestyrelsesmedlem |