Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gribskovvænget 22, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-16 fjernes Bestyrelse: Morten Betack Storch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 fjernes Direktion: Morten Betack Storch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-16 fjernes Navne: STORCH OG BERG ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 fjernes Stiftere: Morten Betack Storch, Bettina Berg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er administration, handel med varer - herunder detailhandel - og tjenesteydelser, samt investeringer i værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af 2 medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Vedtægter: 2010-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2006-06-15)
Den 2007-09-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE JØRGENSEN. HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 fjernes Bestyrelse: Bettina Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 fjernes Direktion: Bettina Berg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gribskovvænget 22, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Bestyrelse: Bettina Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Direktion: Bettina Berg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2006-06-15)
Den 2006-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Navne: STORCH OG BERG ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE JØRGENSEN. HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Stiftere: Morten Betack Storch, Bettina Berg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)