Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2014-01-31 fjernes Bestyrelse: Nicolai Preisler Kirk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Direktion: Nicolai Preisler Kirk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2014-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: mh@futurematch.dk (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2014-01-31 fjernes Navne: STENSAKSPAPIR ApS (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2014-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Stiftere: Thor Anders Borg Larholm, Nicolai Preisler Kirk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, implementere og drift af IT baserede Human Ressource redskaber, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Navne: STENSAKSPAPIR ApS (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2013-07-07 fjernes Navne: FUTUREMATCH ApS (offentliggjort 2006-03-30)
Den 2013-07-08 tilføjes Tegningsregel: Den adm. direktør eller ét bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Vedtægter: 2013-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-28 fjernes Bestyrelse: Laurits Zangenberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2012-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 193, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2010-10-27)
Den 2012-05-31 fjernes Bestyrelse: Jesper Ole Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-01 tilføjes Direktion: Martin Skov Habæk (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-10 tilføjes Bestyrelse: Laurits Zangenberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: mh@futurematch.dk (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 193, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2010-10-27)
Den 2008-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 36, 2., 1165 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-08-17)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Bestyrelse: Martin Skov Habæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 fjernes Bestyrelse: Per Søgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-24 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Preisler Kirk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 fjernes Bestyrelse: Jakob Sand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-20 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ole Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-20 fjernes Bestyrelse: Nicolai Preisler Kirk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-22 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Preisler Kirk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Bestyrelse: Thor Anders Borg Larholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Bestyrelse: Søren Friis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 fjernes Bestyrelse: Nicolai Preisler Kirk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 166.666,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 fjernes Direktion: Thor Anders Borg Larholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-08-17)
Den 2006-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 36, 2., 1165 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-29 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Preisler Kirk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Direktion: Thor Anders Borg Larholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Navne: FUTUREMATCH ApS (offentliggjort 2006-03-30)
Den 2006-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Stiftere: Thor Anders Borg Larholm, Nicolai Preisler Kirk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2006-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)