Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Dybdahl Christoffersen | 29.09.2014 | 01.01.2016 | bestyrelse |
Peter Henrik Asschenfeldt | 20.05.2014 | 29.09.2014 | bestyrelse |
Jan Robert Christoffersen | 12.03.2014 | 02.11.2016 | formand |
Pierre Rene Guichard | 12.03.2014 | 18.05.2016 | bestyrelse |
Lasse Buhl Jørgensen | 30.09.2013 | 20.05.2014 | bestyrelse |
Ole Jørgen Timm | 18.12.2008 | 30.09.2013 | bestyrelse |
Jan Søren Poulsen | 11.04.2008 | 12.03.2014 | formand |
Ronnie Hofs | 11.04.2008 | 27.04.2011 | bestyrelse |
Kjeld Erik Riis Kjeldsen | 11.04.2008 | 27.04.2009 | bestyrelse |
Bent Schøn Hansen | 11.04.2008 | 18.12.2008 | bestyrelse |
Jens-Ejner Rønne Pedersen | 10.02.2006 | 11.04.2008 | formand |