Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglebakkevej 65, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-28 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Legale ejere: SCG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Navne: IN ART ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Stiftere: SCG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-06 fjernes Direktion: Chantal Marie Colette Gram (direktion) (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebakkevej 65, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2014-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 16, 4., 1408 København K (offentliggjort 2014-07-23)
Den 2013-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 16, 4., 1408 København K (offentliggjort 2014-07-23)
Den 2013-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovparken 26, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2006-04-18)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2006-04-18)
Den 2006-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovparken 26, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-28 tilføjes Direktion: Chantal Marie Colette Gram (direktion) (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-28 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Legale ejere: SCG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Navne: IN ART ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Stiftere: SCG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Vedtægter: 2006-03-28 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2006-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-17)