Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Reelle ejere | Kapital | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Legale ejere: Jon Birger Henningsen (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: TACHISTA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med rådgivning om ledelse, administration og udvikling af virksomheder og andre hermed beslægtede spørgsmål samt virksomhed med udvikling og salg af computer software og anden hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Vedtægter: 2014-12-03 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2014-12-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-01 tilføjes Legale ejere: TACHISTA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2012-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jon Birger Henningsen (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2007-12-14 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jhe@tachista.com (offentliggjort 2006-06-30)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmegårdsvej 16, 3400 Hillerød (offentliggjort 2006-03-29)
Den 2006-02-18 tilføjes Direktion: Jon Birger Henningsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2006-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 tilføjes Navne: TACHISTA ApS (offentliggjort 2006-03-29)
Den 2006-02-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2006-02-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2006-02-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 tilføjes Stiftere: TACHISTA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-03-29)
Den 2006-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)